ymddiriedolwyr WOOKEY PRIMARY SCHOOL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1112480
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megan Hefferman | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Karen Hoogesteger | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Andrew Marsh | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Laura Tanna | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Kathrin Thompson | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||
EMMA TREASURE | Ymddiriedolwr | 13 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.