Hanes ariannol NEW LINX HOUSING TRUST

Rhif yr elusen: 1113219
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £32.66m £34.09m £38.21m £39.36m £42.06m
Cyfanswm gwariant £29.02m £28.16m £30.96m £31.39m £32.77m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £10.23m £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £7.96m £10.31m
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £31.94m £33.27m £37.43m £37.95m £40.46m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £69.00k £124.00k £50.00k £44.00k £42.00k
Incwm - Arall £645.00k £696.00k £725.00k £1.37m £1.56m
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £28.88m £28.02m £30.82m £31.39m £32.77m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £145.00k £134.00k £137.00k £0 £0