ymddiriedolwyr CAVERNOMA ALLIANCE UK
Rhif yr elusen: 1114145
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heather Charlotte Dunbar | Cadeirydd | 11 November 2020 |
|
|||||
Alex Ford | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|||||
Emily Fletcher | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|||||
Barbara Mary Edmonds | Ymddiriedolwr | 05 May 2021 |
|
|
||||
Jade Loren Davies | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|||||
Mark Jonathan Farrar | Ymddiriedolwr | 18 February 2020 |
|
|||||
ROXANNA OLIVE JACQUELINE DIXON | Ymddiriedolwr | 14 June 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.