Ymddiriedolwyr THE BELTEX SHEEP SOCIETY
Rhif yr elusen: 1118873

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liam Thomas Swinnerton | Ymddiriedolwr | 12 December 2024 |
|
|
||||
Dafydd Emyrs Owen | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Grant McKenzie Ireland | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Richard Grant Findlay | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
John Howieson | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Andrew Morton | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Karen Charlotte Bradley Shuttleworth | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Edward O'Neill | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Geraint Rhys Evans | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
James Colin Little | Ymddiriedolwr | 06 January 2021 |
|
|
||||
Kenneth Preston | Ymddiriedolwr | 26 October 2019 |
|
|
||||
James Andrew McGarva | Ymddiriedolwr | 26 October 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.