ymddiriedolwyr CONGREGATION OF THE SISTERS OF THE IMMACULATE HEART OF MARY, MOTHER OF CHRIST UNITED KINGDOM
Rhif yr elusen: 1114445
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Mother Maureen Akabogu | Cadeirydd | 28 August 2023 |
|
|
||||
Rev Sister Mary Norbert Ezenwanne | Ymddiriedolwr | 28 August 2023 |
|
|
||||
Rev Sister Flora Mariae Okwuazu | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Rev Sister Maria Clarissa Nwadigbo | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Rev Sister Mary Felita Iwenofu | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Rev Ann Maris Ezebube | Ymddiriedolwr | 22 August 2021 |
|
|
||||
Rev Maria Ifekristi Okoye | Ymddiriedolwr | 22 August 2018 |
|
|
||||
Rev Sister Mary Colette Obika | Ymddiriedolwr | 22 August 2018 |
|
|
||||
Rev Mary Priscilla Ohawuchi | Ymddiriedolwr | 22 August 2018 |
|
|
||||
SISTER MARY SEBASTIN OGWUIKE | Ymddiriedolwr | 17 September 2013 |
|
|
||||
Rev SISTER MAUREEN FELICITAS OBIORAH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.