ymddiriedolwyr THE DENBY DALE CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1118128
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Bedford | Cadeirydd | 26 November 2018 |
|
|
||||
Andrea Biggar | Ymddiriedolwr | 19 December 2022 |
|
|
||||
Michelle Cowan | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Rev Philip Bee | Ymddiriedolwr | 06 November 2017 |
|
|
||||
STUART MERRY | Ymddiriedolwr | 03 November 2014 |
|
|
||||
DIANNE HUGHES | Ymddiriedolwr | 05 December 2012 |
|
|
||||
JEANETTE LODGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER HOLT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD WYNDHAM BROOK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS MAGGIE BLANSHARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.