Hanes ariannol PEOPLE AND DRUGS LIMITED
Rhif yr elusen: 1118360
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £230.28k | £256.22k | £206.01k | £253.65k | £211.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £192.02k | £193.60k | £192.70k | £226.19k | £245.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £39.15k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £19.89k | £34.84k | £8.00k | £39.15k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.