Hanes ariannol ST THOMAS' INDIAN ORTHODOX CHURCH LONDON

Rhif yr elusen: 1118820
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £135.60k £80.24k £56.70k £205.41k £225.79k
Cyfanswm gwariant £78.08k £76.15k £59.68k £124.78k £104.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A