Hanes ariannol BLACK WOMEN'S RESOURCE CENTRE CHILDREN'S PROJECT
Rhif yr elusen: 1121786
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £224.00k | £281.00k | £245.00k | £246.50k | £268.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £239.00k | £279.00k | £218.00k | £237.50k | £266.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £239.00k | N/A | N/A | £228.18k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £15.21k | £214.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.