ymddiriedolwyr MEITHRINFA MEIRION CYF
Rhif yr elusen: 1123868
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angharad Evans | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Catrin Ifan | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||
Carwyn Siddall | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||
Rhys Gittins Owen | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|||||
Rhodri Prys Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Carys Medi Lloyd | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|||||
CARYS MARY JONES | Ymddiriedolwr | 11 December 2012 |
|
|||||
RHUN PRYS JONES | Ymddiriedolwr | 28 December 2011 |
|
|||||
ELSIE MAIR EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EIRIAN WYN THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
RHIAN WYN PRICE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.