Hanes ariannol VOICE NATIONAL PERFORMING ARTS COMPETITION
Rhif yr elusen: 1121466
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2008 | 30/06/2009 | 30/06/2010 | 30/06/2011 | 30/06/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.15k | £6.26k | £5.06k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.09k | £3.36k | £8.39k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.