ymddiriedolwyr LATIN AMERICAN FOUNDATION FOR THE FUTURE
Rhif yr elusen: 1125872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clarice May Benney | Ymddiriedolwr | 16 July 2023 |
|
|
||||
Macarena Martinez de las Casas | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Dawid Nawrot | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Thomas Pickford | Ymddiriedolwr | 10 January 2020 |
|
|
||||
Carole Stewart | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|
||||
Chiara Minigutti | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.