ymddiriedolwyr SHEFFIELD CHORALE
Rhif yr elusen: 1129149
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Lisbeth Jane Rodgers | Cadeirydd | 25 April 2022 |
|
|
||||
Christine Ann Starr | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Anna Frances Brett | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Kevin Brian Haighton | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Susan Mary Hughes BA ARCM | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
John Samuel George Hampson | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Tamora James | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
David Ryder | Ymddiriedolwr | 10 September 2018 |
|
|
||||
Margaret Pycroft | Ymddiriedolwr | 11 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.