Hanes ariannol BETHEL MISSIONARY CHURCH UK
Rhif yr elusen: 1130950
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2017 | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £105.75k | £109.00k | £117.94k | £85.48k | £63.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £90.30k | £105.00k | £104.71k | £69.48k | £62.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £14.52k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.