Ymddiriedolwyr TALITHA KOUM COMMUNITY LTD

Rhif yr elusen: 1135528
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Peter Graeme Harper Ymddiriedolwr 08 July 2019
Dim ar gofnod
ALISON JANE WILLIAMS Ymddiriedolwr 20 February 2018
Dim ar gofnod
Yvonne Janet Cross Ymddiriedolwr 20 March 2017
Dim ar gofnod
Louise Jane Ramsay Ymddiriedolwr 11 July 2016
Dim ar gofnod
Gary Julian Baker Ymddiriedolwr 24 November 2014
Dim ar gofnod