Hanes ariannol OLDBROOK FIRST SCHOOL FUND
Rhif yr elusen: 1128509
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.90k | £12.08k | £9.23k | £20.16k | £25.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.61k | £8.40k | £8.53k | £11.97k | £14.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.