ymddiriedolwyr NEWPORT PEOPLE FIRST
Rhif yr elusen: 1140460
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (67 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhiannon Currie | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Samantha Joanne Mitchell | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
ANDREW JAMES WRIGHT | Ymddiriedolwr | 12 November 2021 |
|
|
||||
Linda Pauline Perry | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|
||||
Jo Blackley | Ymddiriedolwr | 17 June 2013 |
|
|
||||
Alex Perry | Ymddiriedolwr | 16 June 2013 |
|
|
||||
KELLY TRACEY BALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WYNDHAM SAMUELS CONNIFF | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.