ymddiriedolwyr STANDPROUD
Rhif yr elusen: 1132615
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giles Golding | Cadeirydd | 12 February 2015 |
|
|
||||
Dr Jay Nash | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Madeleine Spence | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
||||
SACHA MARSAC | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
||||
Sharon Galyer | Ymddiriedolwr | 25 February 2016 |
|
|
||||
NANCY BOLAN | Ymddiriedolwr | 28 May 2015 |
|
|
||||
AURIEL SARAH EAGLETON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.