ymddiriedolwyr DARLINGTON CHRYSANTHEMUM AND DAHLIA SOCIETY
Rhif yr elusen: 500415
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOFF GARDENER | Cadeirydd |
|
|
|||||
DOROTHY PEERS | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||
Philip George Orley | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||
Jimmy Howard | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Gordon Hodgson | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
George Cherrie | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
Arthur Tate | Ymddiriedolwr | 02 February 2016 |
|
|
||||
IAN THOMPSON | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||
IAN DAVID KITCHING | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||
KELVIN JOHN VINCENT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN BARRIE WISE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.