ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ROTHWELL, LEEDS
Rhif yr elusen: 1131177
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Ward | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|
||||
Carl David Burwell | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|
||||
Adam James Burwell | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|
||||
Ian Richard Land | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Abhijit David | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Richard Howell Mayers | Ymddiriedolwr | 14 July 2016 |
|
|
||||
Susan Franks | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|
||||
VIRGINIA FRANCES HARVEY LYNCH | Ymddiriedolwr | 16 August 2012 |
|
|
||||
KEITH JOHN LYNCH | Ymddiriedolwr | 16 August 2012 |
|
|
||||
CAROL ANNE CRESSALL BA HONS | Ymddiriedolwr | 16 August 2012 |
|
|
||||
JENNIFER WARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PATRICIA ANN SHUTE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NORMA BARRETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARK WILKINSON BSC HONS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOYCE BLAKEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.