Hanes ariannol WARE U3A

Rhif yr elusen: 1132216
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £87.11k £40.71k £21.08k £15.11k £19.01k
Cyfanswm gwariant £86.68k £41.41k £12.58k £23.85k £22.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £500 £5.00k N/A N/A