Ymddiriedolwyr WARE U3A
Rhif yr elusen: 1132216

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann Mizen | Ymddiriedolwr | 09 April 2025 |
|
|
||||
Abi Anson | Ymddiriedolwr | 09 April 2025 |
|
|
||||
John Mizen | Ymddiriedolwr | 09 April 2025 |
|
|
||||
Mabel Mendonca | Ymddiriedolwr | 09 April 2025 |
|
|
||||
Deborah Rudgley | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Anna Hardy | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Susan Westgate | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Kathryn Pullinger | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Keith Pullinger | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
MARGARET ELLEN DAVIS | Ymddiriedolwr | 26 February 2020 |
|
|
||||
John Andrew Hammond | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||
Marilyn Walker | Ymddiriedolwr | 14 December 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.