Hanes ariannol CHARLTON KINGS BAPTIST CHURCH CHELTENHAM

Rhif yr elusen: 1131551
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £267.67k £332.95k £332.95k £170.18k £168.25k
Cyfanswm gwariant £258.63k £204.94k £204.94k £226.21k £211.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £25.91k £18.15k N/A £789