ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY, HORFIELD, BRISTOL
Rhif yr elusen: 1132013
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Douglas | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Nick Stephenson | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Jonathan Crow | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
Laura Bufton | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
Helen Nancy Currie | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
Phillip Morgan Lewis | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
Christine Bufton | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
Caroline Plaice | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Rev David John McGladdery | Ymddiriedolwr | 26 November 2018 |
|
|
||||
GARTH ROBERT BAKER | Ymddiriedolwr | 11 September 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.