Hanes ariannol A SPACE : GROWING CREATIVE COMMUNITIES
Rhif yr elusen: 1136495
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £869.17k | £1.66m | £540.00k | £478.20k | £356.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £777.71k | £1.71m | £389.35k | £554.02k | £679.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £125.00k | £204.80k | £76.59k | £13.33k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £100.00k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £68.40k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £1.66m | £471.55k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £127 | £172 | £45 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £769.04k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £777.71k | £1.71m | £382.96k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £6.39k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £4.75k | £2.96k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.