ymddiriedolwyr CHESS VALLEY BARBERSHOP SINGERS
Rhif yr elusen: 1134927
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Freestone | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Ian Jones | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Peter Hawes | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|||||
Jeremy Elphick | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Neil Kennedy | Ymddiriedolwr | 19 September 2020 |
|
|
||||
Trevor Pearce | Ymddiriedolwr | 05 September 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.