Hanes ariannol LITTLE OWLS PRESCHOOL PLYMOUTH
Rhif yr elusen: 1137004
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £53.51k | £60.72k | £80.90k | £74.36k | £90.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.62k | £55.07k | £61.69k | £86.12k | £103.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £65.63k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £8.93k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.