ymddiriedolwyr CLIMATE STEWARDS
Rhif yr elusen: 1141108
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gareth David Martin | Cadeirydd | 14 September 2020 |
|
|
||||
Abigail Riggs | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
John Taylor | Ymddiriedolwr | 04 April 2023 |
|
|
||||
Dr ETHEL WHITE | Ymddiriedolwr | 08 April 2021 |
|
|
||||
David McKay | Ymddiriedolwr | 21 January 2016 |
|
|
||||
DAVID HUGHES | Ymddiriedolwr | 13 December 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.