Hanes ariannol HOME-START BUTSER

Rhif yr elusen: 1140692
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £142.48k £209.12k £140.87k £135.23k £177.56k
Cyfanswm gwariant £130.25k £125.11k £141.99k £169.59k £191.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.75k £10.35k £14.26k £9.50k £6.54k