Hanes ariannol HARROGATE BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1140798
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £100.20k £85.78k £71.51k £70.56k £72.73k
Cyfanswm gwariant £81.55k £80.50k £60.17k £68.73k £87.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £300 N/A £2.54k £205 £6.50k