Ymddiriedolwyr HARROGATE BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1140798

Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANN CHESWORTH | Cadeirydd | 29 November 2016 |
|
|
||||
Christopher Bishop | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Ann Kayes | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Akufuna Hicks | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Turner | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Sherida Humberstone | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Getgood | Ymddiriedolwr | 27 November 2018 |
|
|
||||
LINDSAY LANSDALL | Ymddiriedolwr | 31 July 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.