ymddiriedolwyr PRINCETOWN COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1143216
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (142 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Martin Hignett | Cadeirydd | 30 April 2019 |
|
|
||||
Michael Robinson | Ymddiriedolwr | 30 August 2022 |
|
|
||||
Heather Chapman | Ymddiriedolwr | 09 January 2018 |
|
|
||||
Mark Christian Renders | Ymddiriedolwr | 19 October 2016 |
|
|
||||
MARIAN FORBES | Ymddiriedolwr | 16 October 2012 |
|
|
||||
PAMELA JOAN LAW | Ymddiriedolwr | 30 March 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.