ymddiriedolwyr GREY COLLEGE JUNIOR COMMON ROOM
Rhif yr elusen: 1142887
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael James Cannon | Cadeirydd | 18 October 2020 |
|
|||||
Calum Ronald Adam Cook | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|||||
William James Farman | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|||||
Sebastian Flynn Wade | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|||||
Chris Norman | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Steve Yarwood | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Linda Leaney | Ymddiriedolwr | 06 February 2022 |
|
|
||||
Chloe Kimmie Fearnside | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.