ymddiriedolwyr BURTON JOYCE WITH BULCOTE AND STOKE BARDOLPH PCC
Rhif yr elusen: 1144257
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanne Foster | Cadeirydd | 05 April 2018 |
|
|
||||
Joanna Elizabeth Taylor | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Margaret Anne Reeveley | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Lorraine Reddington | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
RICHARD ROWE | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
John Alexander Leighton | Ymddiriedolwr | 13 June 2021 |
|
|
||||
David Winnett | Ymddiriedolwr | 02 May 2021 |
|
|
||||
Heather Brown | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||
Andrew Paul Baumohl | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||
Joanne Virginia Foster | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.