Hanes ariannol ST JAMES' WITH ST LUKE'S PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1144570
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £111.74k | £98.56k | £115.48k | £118.91k | £118.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £113.03k | £115.21k | £112.32k | £113.85k | £113.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £98.73k | £0 | £110.54k | N/A | £118.90k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £83.14k | £0 | £107.76k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.