Hanes ariannol WYRLEY RANGERS FOOTBALL CLUB
Rhif yr elusen: 1145501
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/01/2013 | 01/01/2014 | 01/01/2015 | 01/01/2016 | 01/01/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.19k | £9.30k | £7.45k | £2.15k | £2.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.18k | £4.73k | £7.20k | £2.14k | £2.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.