Hanes ariannol BIRMINGHAM SPORTS AND EDUCATION FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1148293
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2014 | 31/01/2015 | 31/01/2016 | 31/01/2017 | 31/07/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £188.90k | £144.48k | £40.82k | £50.16k | £33.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £204.64k | £132.47k | £87.54k | £91.18k | £42.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £9.87k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.