ymddiriedolwyr UGANDA LODGE COMMUNITY PROJECTS
Rhif yr elusen: 1150023
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bansri Bhogaita | Ymddiriedolwr | 04 April 2024 |
|
|
||||
Dr Penelope Louch | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Michael Desmond Scott | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
||||
Mark Edmund Nunn | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
||||
Karen Perry | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||
TRACIE MCCARTHY | Ymddiriedolwr | 31 August 2012 |
|
|
||||
ELIZABETH ANN MCCARTHY | Ymddiriedolwr | 31 August 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.