Hanes ariannol GEM CONNECTION LADIES BARBERSHOP HARMONY CHORUS

Rhif yr elusen: 1152040
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.82k £6.24k £22.46k £22.06k £26.58k
Cyfanswm gwariant £15.63k £6.79k £24.55k £32.78k £15.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A