ymddiriedolwyr LLANGATTOCK COMMUNITY WOODLANDS LTD
Rhif yr elusen: 1154649
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (106 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry John Sandilands | Cadeirydd | 08 January 2018 |
|
|
||||
JANE LEE | Ymddiriedolwr | 24 February 2023 |
|
|||||
Paul John Watts | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
ANDREW GERARD PEACH | Ymddiriedolwr | 14 July 2014 |
|
|
||||
ROBERT DUNNING | Ymddiriedolwr | 14 July 2014 |
|
|
||||
JACQUELINE CHARLTON BA, MSC | Ymddiriedolwr | 30 May 2013 |
|
|
||||
ERIC GOWER | Ymddiriedolwr | 30 May 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.