Hanes ariannol DENT PRE-SCHOOL LTD.
Rhif yr elusen: 1153172
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.04k | £32.24k | £32.93k | £30.92k | £18.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.03k | £30.81k | £28.39k | £28.53k | £29.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £15.15k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £21.15k | £2.80k | £7.15k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.