Hanes ariannol THE WAKE UP FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1152894
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £205.03k | £2.91k | £54.36k | £88.62k | £53.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.55k | £100.80k | £82.47k | £32.40k | £100.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.