ymddiriedolwyr FRIENDS OF WOMBWELL CEMETERY C.I.O.
Rhif yr elusen: 1156569
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAREN WHITING | Cadeirydd | 11 February 2014 |
|
|
||||
Ania Pozorski-Sutton | Ymddiriedolwr | 23 April 2022 |
|
|
||||
Thomas Toone | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||
Martin Ormrod | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||
Margaret Morgan | Ymddiriedolwr | 15 August 2019 |
|
|
||||
Chelsey Rigby | Ymddiriedolwr | 15 August 2019 |
|
|
||||
Lana Louise May Poll | Ymddiriedolwr | 09 August 2018 |
|
|
||||
PAMELA DUTTON | Ymddiriedolwr | 11 February 2014 |
|
|
||||
JESSICA WHITING | Ymddiriedolwr | 11 February 2014 |
|
|
||||
JOAN ROBINSON | Ymddiriedolwr | 11 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.