Hanes ariannol SAM'S HAVEN
Rhif yr elusen: 1155471
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.21k | £30.59k | £23.56k | £20.49k | £24.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.53k | £34.01k | £19.48k | £17.35k | £18.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.