Hanes ariannol RIVERSIDE PRIMARY SCHOOL PTA
Rhif yr elusen: 1156112
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (241 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 24/01/2019 | 24/01/2020 | 24/01/2021 | 24/01/2022 | 24/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.55k | £12.28k | £2.42k | £12.46k | £18.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.20k | £11.72k | £2.25k | £14.59k | £14.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.