ymddiriedolwyr Howden Foundation
Rhif yr elusen: 1156286
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Philip Howden | Cadeirydd | 08 May 2024 |
|
|
||||
Louise Fenella Cable-Alexander | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Anshu Mandal | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
CLARE-LOUISE CREASEY | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
Lucy Emma Dormandy | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
Heather Goodhew | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Rebecca Briony Scott | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
MARK HUDSON | Ymddiriedolwr | 04 August 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.