ymddiriedolwyr VOICE: LOCAL
Rhif yr elusen: 1157070
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiran Syeda | Ymddiriedolwr | 19 August 2020 |
|
|
||||
James Fawcett | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
||||
Hassan Ahmed Osman | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
||||
Umair Badat | Ymddiriedolwr | 13 July 2017 |
|
|
||||
Shashikant Merchant | Ymddiriedolwr | 21 July 2015 |
|
|
||||
Ann Schenk | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.