Hanes ariannol WILTSHIRE FORUM OF COMMUNITY AREA PARTNERSHIPS
Rhif yr elusen: 1157351
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.08k | £8.38k | £843 | £1.47k | £214 | |
|
Cyfanswm gwariant | £67.78k | £37.42k | £2.62k | £2.01k | £380 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £8.22k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £60.00k | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.