ymddiriedolwyr MERTHYR VALLEYS HOMES’ PEOPLE FUND (CRONFA POBL CARTREFI CYMOEDD MERTHYR)
Rhif yr elusen: 1158328
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deborah Anne Ryan-Newton | Cadeirydd | 18 September 2017 |
|
|
||||
Dawn Mary Jones | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Joan Marshall | Ymddiriedolwr | 27 July 2020 |
|
|
||||
JILL MARIE JONES | Ymddiriedolwr | 31 July 2017 |
|
|
||||
JAMIE RHYS SCRIVEN | Ymddiriedolwr | 31 July 2017 |
|
|
||||
TINA ANNE RYAN-NEWTON | Ymddiriedolwr | 18 June 2015 |
|
|
||||
SHARON MARIE NORTHALL | Ymddiriedolwr | 10 June 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.