ymddiriedolwyr 409TH MANCHESTER SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 505344
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (84 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Wright | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|
||||
Robert Walford | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|
||||
Helen Victoria Walford | Ymddiriedolwr | 06 April 2019 |
|
|
||||
Pamela Carter | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
Andrew Egerton | Ymddiriedolwr | 14 March 2018 |
|
|
||||
Jordan Cadwell | Ymddiriedolwr | 24 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.